16. februar 2001Bente Elisabeth Schachner forlater styretOTTO SCHACHNER ApSBente Elisabeth Schachner forlater styret for OTTO SCHACHNER ApS etter en periode på 21 år.Se mere
16. februar 2001Bente Elisabeth Schachner forlater ledelsenOTTO SCHACHNER ApSBente Elisabeth Schachner forlater ledelsen for OTTO SCHACHNER ApS etter en periode på 21 år.Se mere
13. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortOTTO SCHACHNER ApSOTTO SCHACHNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortOTTO SCHACHNER ApSOTTO SCHACHNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortOTTO SCHACHNER ApSOTTO SCHACHNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 1997Bente Elisabeth Schachner forlater ledelsenSCANGLOVER ApSBente Elisabeth Schachner forlater ledelsen for SCANGLOVER ApS etter en periode på 11 år.Se mere
11. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortOTTO SCHACHNER ApSOTTO SCHACHNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1994Otto Herreborg Schachner forlater ledelsenOTTO SCHACHNER ApSOtto Herreborg Schachner forlater ledelsen for OTTO SCHACHNER ApS etter en periode på 14 år. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1991Bente Elisabeth Schachner forlater ledelsenOTTO SCHACHNER HOLDING ApSBente Elisabeth Schachner forlater ledelsen for OTTO SCHACHNER HOLDING ApS etter en periode på 15 år.Se mere
20. mars 1986StiftelseSCANGLOVER ApSSCANGLOVER ApS stiftes i 1986. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 1980StiftelseOTTO SCHACHNER ApSOTTO SCHACHNER ApS stiftes i bransjen anden engroshandel. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 1976StiftelseOTTO SCHACHNER HOLDING ApSOTTO SCHACHNER HOLDING ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Bente Elisabeth Schachner er medlem af ledelsen.Se mere