20. juni 2006Bente Hjorth Bæk forlater ledelsenNORDISK METALTRYK ApSBente Hjorth Bæk forlater ledelsen for NORDISK METALTRYK ApS etter en periode på 4 år.Se mere
21. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortNORDISK METALTRYK ApSNORDISK METALTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2005Bente Hjorth Bæk forlater styretNORDISK METALTRYK ApSBente Hjorth Bæk forlater styret for NORDISK METALTRYK ApS etter en periode på 56 år.Se mere
9. november 2005Ny selskapsform AnpartsselskabNORDISK METALTRYK ApSNORDISK METALTRYK A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NORDISK METALTRYK ApS. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2002Christian Erik Hjorth Bæk blir med i styretNORDISK METALTRYK A/SChristian Erik Hjorth Bæk blir med i styret for NORDISK METALTRYK A/S. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2002Erik Einar Bæk forlater styretNORDISK METALTRYK A/SErik Einar Bæk forlater styret for NORDISK METALTRYK A/S etter en periode på 52 år. Bente Hjorth Bæk er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2002Bente Hjorth Bæk blir med i ledelsenNORDISK METALTRYK A/SBente Hjorth Bæk erstatter Erik Einar Bæk i ledelsen for NORDISK METALTRYK A/S etter en periode på 52 år.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere
13. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere
3. juli 1989Peter Theodor Teibel Kohl forlater styretNORDISK METALTRYK A/SPeter Theodor Teibel Kohl forlater styret for NORDISK METALTRYK A/S etter en periode på 40 år. Bente Hjorth Bæk er fortsatt styremedlem.Se mere
15. desember 1949StiftelseNORDISK METALTRYK A/SNORDISK METALTRYK A/S stiftes i bransjen fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal. Bente Hjorth Bæk er medlem av styret.Se mere