17. desember 2012Bente Høirup forlater styretHØIRUP GRINDSTED ApSBente Høirup forlater styret for HØIRUP GRINDSTED ApS etter en periode på 7 år.Se mere
17. desember 2012Bente Høirup forlater ledelsenHØIRUP GRINDSTED ApSBente Høirup forlater ledelsen for HØIRUP GRINDSTED ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHØIRUP GRINDSTED ApSTidligere status: Normal. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2011Birte Høirup forlater styretHØIRUP GRINDSTED ApSBirte Høirup forlater styret for HØIRUP GRINDSTED ApS etter en periode på 5 år. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHØIRUP GRINDSTED ApSHØIRUP GRINDSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortHØIRUP GRINDSTED ApSHØIRUP GRINDSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHØIRUP GRINDSTED ApSHØIRUP GRINDSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2008Bente Høirup forlater styretA/S 3BMBente Høirup forlater styret for A/S 3BM etter en periode på 51 år.Se mere
31. juli 2008Bente Høirup forlater ledelsenA/S 3BMBente Høirup forlater ledelsen for A/S 3BM etter en periode på 2 år.Se mere
19. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortHØIRUP GRINDSTED ApSHØIRUP GRINDSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Folkeskoler o.lign.A/S 3BMTidligere bransje: Folkeskole o.l. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S 3BMA/S 3BM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortHØIRUP GRINDSTED ApSHØIRUP GRINDSTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. juni 2006 til 31. desember 2006. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2007AdresseendringA/S 3BMA/S 3BM flytter fra Grindsted til Aalborg. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2007Nytt navn: A/S 3BMA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE skifter navn til A/S 3BM. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2006Ny selskapsform AnpartsselskabHØIRUP GRINDSTED ApSHØIRUP GRINDSTED ApS UNDER STIFTELSE endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til HØIRUP GRINDSTED ApS. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2006Bente Høirup blir med i ledelsenA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEBente Høirup erstatter Ellen Klausen i ledelsen for A/S GRINDSTED PRIVATSKOLE etter en periode på 49 år.Se mere
6. juni 2006StiftelseHØIRUP GRINDSTED ApS UNDER STIFTELSEHØIRUP GRINDSTED ApS UNDER STIFTELSE stiftes i bransjen uoplyst. Bente Høirup er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S GRINDSTED PRIVATSKOLEA/S GRINDSTED PRIVATSKOLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bente Høirup er medlem av styret.Se mere