3. januarUnderskudd på DKK 1,2 mio.ANBE AF 2006 ApSANBE AF 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januarUnderskudd på DKK 552.617 EKI INVEST ApSEKI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januarOverskudd på DKK 7.248 EKI MANAGEMENT ApSEKI MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2023AdresseendringEKI INVEST ApSEKI INVEST ApS flytter til ny adresse i Odense C. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2023AdresseendringANBE AF 2006 ApSANBE AF 2006 ApS flytter til ny adresse i Odense C. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2023AdresseendringEKI MANAGEMENT ApSEKI MANAGEMENT ApS flytter til ny adresse i Odense C. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Underskudd på DKK 16 mio.EKI INVEST ApSEKI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Underskudd på DKK 21 mio.ANBE AF 2006 ApSANBE AF 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Overskudd på DKK 53.454 EKI MANAGEMENT ApSEKI MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Bente Iversen blir med i ledelsenEKI MANAGEMENT ApSBente Iversen blir med i ledelsen for EKI MANAGEMENT ApS.Se mere
21. november 2022Bente Iversen blir med i ledelsenEKI INVEST ApSBente Iversen blir med i ledelsen for EKI INVEST ApS.Se mere
21. november 2022Bente Iversen blir med i ledelsenANBE AF 2006 ApSBente Iversen blir med i ledelsen for ANBE AF 2006 ApS.Se mere
24. september 2014Bente Iversen forlater ledelsenBSI INVEST ApSBente Iversen forlater ledelsen for BSI INVEST ApS etter en periode på 8 år.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 15.590 BSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortBSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortBSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortBSI INVEST ApSBSI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bente Iversen er medlem af ledelsen.Se mere