26. mai 2023Bente Maarup forlater styretMit Slot A/SBente Maarup forlater styret for Mit Slot A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. mai 2023Bente Maarup forlater styretMit Spanske Slot A/SBente Maarup forlater styret for Mit Spanske Slot A/S etter en periode på 1 år.Se mere
19. mai 2023AdresseendringMit Spanske Slot A/SMit Spanske Slot A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
19. mai 2023AdresseendringMit Slot A/SMit Slot A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
21. april 2022Overskudd på DKK 180.072 Mit Slot A/SMit Slot A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
23. desember 2021StiftelseMit Spanske Slot A/SMit Spanske Slot A/S stiftes i bransjen boliganvisning, ferieboligudlejning mv. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
11. juni 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.Mit Slot A/SMit Slot A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
23. april 2021Bente Maarup forlater styretMit Skotske Slot A/SBente Maarup forlater styret for Mit Skotske Slot A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. mars 2021AdresseendringMit Slot A/SMit Slot A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
29. mars 2021AdresseendringMit Skotske Slot A/SMit Skotske Slot A/S flytter til ny adresse i Svendborg. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
27. august 2020Underskudd på DKK 460.765 Mit Skotske Slot A/SMit Skotske Slot A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2019 til 31. desember 2019. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
17. august 2020Flere forlater styretMit Skotske Slot A/S2 medlemmer forlater styret for Mit Skotske Slot A/S. Bente Maarup er fortsatt styremedlem.Se mere
17. august 2020Ole Thalund forlater ledelsenMit Skotske Slot A/SOle Thalund forlater ledelsen for Mit Skotske Slot A/S etter en periode på 2 år. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
17. august 2020Endring i eierkretsenMit Skotske Slot A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Mit Skotske Slot A/S. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
26. juli 2020Bente Maarup forlater styretMit Italienske Slot A/SBente Maarup forlater styret for Mit Italienske Slot A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2020Underskudd på DKK 63.882 Mit Slot A/SMit Slot A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2019 til 31. desember 2019. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
2. april 2020Underskudd på DKK 1,8 mio.Mit Italienske Slot A/SMit Italienske Slot A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2019 til 31. desember 2019. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
10. desember 2019Lars Børresen blir med i styretMit Slot A/SLars Børresen blir med i styret for Mit Slot A/S. Bente Maarup er fortsatt styremedlem.Se mere
10. desember 2019Lars Børresen blir med i ledelsenMit Slot A/SLars Børresen blir med i ledelsen for Mit Slot A/S. Bente Maarup er medlem av styret.Se mere
26. november 2019Laura Beatrice Ricks blir med i styretMit Slot A/SLaura Beatrice Ricks blir med i styret for Mit Slot A/S. Bente Maarup er fortsatt styremedlem.Se mere