31. mai 2005Bente Stær forlater styretSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING ApSBente Stær forlater styret for STÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING ApS etter en periode på 19 år.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bente Stær er styreleder.Se mere
13. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bente Stær er styreleder.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bente Stær er styreleder.Se mere
3. mai 2002AdresseendringSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S flytter til ny adresse i Århus C. Bente Stær er styreleder.Se mere
25. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bente Stær er styreleder.Se mere
25. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bente Stær er styreleder.Se mere
12. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bente Stær er styreleder.Se mere
14. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bente Stær er styreleder.Se mere
4. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bente Stær er styreleder.Se mere
29. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bente Stær er styreleder.Se mere
31. mars 1995Flere forlater styretSTÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S2 medlemmer forlater styret for STÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S. Bente Stær er fortsatt styreleder.Se mere
14. mai 1987Nytt navn: STÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/SASX 10894 ApSASX 10894 ApS skifter navn til STÆR & ANDERSEN REKLAME/MARKETING A/S. Bente Stær er styreleder.Se mere
1. oktober 1986StiftelseASX 10894 ApSASX 10894 ApS stiftes i bransjen reklamebureauvirksomhed. Bente Stær er styreleder.Se mere