13. november 2007Lise Jefelt blir ny styrelederBJ 050448 A/SLise Jefelt erstatter Benthe Jefelt som styreleder hos BJ 050448 A/S etter en periode på 50 år.Se mere
23. mai 2007AdresseendringBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S flytter til ny adresse i Herning. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
16. mai 2007Vibeke Jefelt blir med i styretBJ 050448 A/SVibeke Jefelt blir med i styret for BJ 050448 A/S. Benthe Jefelt er fortsatt styreleder.Se mere
15. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
15. februar 2007AdresseendringBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S flytter til ny adresse i Herning. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
9. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
2. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
1. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
17. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
21. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
29. august 2001AdresseendringBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S flytter til ny adresse i Herning. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
5. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
10. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere
31. januar 2000Benthe Jefelt forlater styretA/S CHIKI AF 18.01.1943Benthe Jefelt forlater styret for A/S CHIKI AF 18.01.1943 etter en periode på 4 år.Se mere
19. juli 1999Ny bransje: UoplystA/S CHIKI AF 18.01.1943Tidligere bransje: Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger. Benthe Jefelt er medlem av styret.Se mere
5. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S CHIKI AF 18.01.1943A/S CHIKI AF 18.01.1943 offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Benthe Jefelt er medlem av styret.Se mere
1. juli 1999Morten Dybro forlater ledelsenA/S CHIKI AF 18.01.1943Morten Dybro forlater ledelsen for A/S CHIKI AF 18.01.1943 etter en periode på 1 år. Benthe Jefelt er medlem av styret.Se mere
25. juni 1999Poul Ladefoged forlater styretA/S CHIKI AF 18.01.1943Poul Ladefoged forlater styret for A/S CHIKI AF 18.01.1943 etter en periode på 1 år. Benthe Jefelt er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 1999Nytt navn: A/S CHIKI AF 18.01.1943CHIKI A/SCHIKI A/S skifter navn til A/S CHIKI AF 18.01.1943. Benthe Jefelt er medlem av styret.Se mere
1. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortBJ 050448 A/SBJ 050448 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Benthe Jefelt er styreleder.Se mere