17. april 2008Berglind Olafsdottir forlater ledelsenØ.P. ApSBerglind Olafsdottir forlater ledelsen for Ø.P. ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2008Berglind Olafsdottir forlater ledelsenØ.P. HOLDING ApSBerglind Olafsdottir forlater ledelsen for Ø.P. HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
3. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortØ.P. HOLDING ApSØ.P. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortØ.P. ApSØ.P. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Ø.P. ApSTidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2007Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtØ.P. ApSTidligere bransje: Rejsebureauer, turarrangerende. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortØ.P. HOLDING ApSØ.P. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortØ.P. ApSØ.P. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2007Berglind Olafsdottir blir med i ledelsenØ.P. HOLDING ApSBerglind Olafsdottir erstatter Ørn Jons Petersen i ledelsen for Ø.P. HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. mars 2007Ørn Jons Petersen forlater ledelsenØ.P. ApSØrn Jons Petersen forlater ledelsen for Ø.P. ApS etter en periode på 3 år. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2007Nytt navn: Ø.P. ApSICELAND EAGLE TRAVEL ApSICELAND EAGLE TRAVEL ApS skifter navn til Ø.P. ApS. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2007Nytt navn: Ø.P. HOLDING ApSTEAM ISLAND HOLDING ApSTEAM ISLAND HOLDING ApS skifter navn til Ø.P. HOLDING ApS. Berglind Olafsdottir er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2006Berglind Olafsdottir blir med i ledelsenICELAND EAGLE TRAVEL ApSBerglind Olafsdottir blir med i ledelsen for ICELAND EAGLE TRAVEL ApS.Se mere