25. septemberNy bransje: Anden udlejning af boligerTHOR EJENDOMME ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Berit Baastrup Laursen eier 48% av virksomheten.Se mere
30. november 2023Berit Baastrup Laursen forlater styretSUPERKØB THORSØ A/SBerit Baastrup Laursen forlater styret for SUPERKØB THORSØ A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 370.594 THOR EJENDOMME ApSTHOR EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen eier 48% av virksomheten.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.Thor Gruppen A/SThor Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er styreleder.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.THOR INVEST HOLDING A/STHOR INVEST HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.SUPERKØB THORSØ A/SSUPERKØB THORSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
9. januar 2023AdresseendringSUPERKØB THORSØ A/SSUPERKØB THORSØ A/S flytter til ny adresse i Thorsø. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjerThor Gruppen A/STidligere bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Berit Baastrup Laursen er styreleder.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.SUPERKØB THORSØ A/SSUPERKØB THORSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.Thor Gruppen A/SThor Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er styreleder.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.THOR INVEST HOLDING A/STHOR INVEST HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 608.972 THOR EJENDOMME ApSTHOR EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen eier 48% av virksomheten.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 571.025 THOR EJENDOMME ApSTHOR EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen eier 48% av virksomheten.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 298.737 THOR INVEST HOLDING A/STHOR INVEST HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 8.079 SUPERKØB THORSØ A/SSUPERKØB THORSØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er medlem av styret.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 873.032 Thor Gruppen A/SThor Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Berit Baastrup Laursen er styreleder.Se mere
13. oktober 2021Kirsten Tjener Laygardt forlater styretTHOR INVEST HOLDING A/SKirsten Tjener Laygardt forlater styret for THOR INVEST HOLDING A/S etter en periode på 19 år. Berit Baastrup Laursen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2021Berit Baastrup Laursen blir med i styretSUPERKØB THORSØ A/SBerit Baastrup Laursen erstatter Kirsten Tjener Laygardt i styret for SUPERKØB THORSØ A/S etter en periode på 29 år.Se mere
1. oktober 2021Berit Baastrup Laursen blir med i styretTHOR INVEST HOLDING A/SBerit Baastrup Laursen blir med i styret for THOR INVEST HOLDING A/S.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.THOR EJENDOMME ApSTidligere bransje: Uoplyst. Berit Baastrup Laursen eier 48% av virksomheten.Se mere