7. mars 2001Berit Larsen forlater styretTORNBY BRUGSFORENINGBerit Larsen forlater styret for TORNBY BRUGSFORENING etter en periode på 35 år.Se mere
21. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortTORNBY BRUGSFORENINGTORNBY BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Berit Larsen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2000Knud Ingemann Nielsen blir med i styretTORNBY BRUGSFORENINGKnud Ingemann Nielsen blir med i styret for TORNBY BRUGSFORENING. Berit Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mars 1998Anders Emanuelsen Brok blir med i styretTORNBY BRUGSFORENINGAnders Emanuelsen Brok erstatter Kirsten Marie Storm i styret for TORNBY BRUGSFORENING etter en periode på 32 år. Berit Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. januar 1998Regnskap for 1995 offentligjortTORNBY BRUGSFORENINGTORNBY BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Berit Larsen er medlem av styret.Se mere
30. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortTORNBY BRUGSFORENINGTORNBY BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Berit Larsen er medlem av styret.Se mere
20. mars 1997Jørgen Kiel blir med i styretTORNBY BRUGSFORENINGJørgen Kiel blir med i styret for TORNBY BRUGSFORENING. Berit Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1965StiftelseTORNBY BRUGSFORENINGTORNBY BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Berit Larsen er medlem av styret.Se mere