31. mai 2010Arnaud Francois Jacques Marie Chatin blir med i styretVIBORG DIRECT A/SArnaud Francois Jacques Marie Chatin erstatter Bernard Gerardin i styret for VIBORG DIRECT A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVIBORG DIRECT A/SVIBORG DIRECT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
27. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortVIBORG DIRECT A/SVIBORG DIRECT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
18. mars 2008Henrik Trap Bitzer blir med i ledelsenVIBORG DIRECT A/SHenrik Trap Bitzer blir med i ledelsen for VIBORG DIRECT A/S. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortVIBORG DIRECT A/SVIBORG DIRECT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Philippe Berther blir med i styretVIBORG DIRECT A/SPhilippe Berther erstatter Jerome Baudouin i styret for VIBORG DIRECT A/S etter en periode på 2 år. Bernard Gerardin er fortsatt styremedlem.Se mere
18. april 2007AdresseendringVIBORG DIRECT A/SVIBORG DIRECT A/S flytter til ny adresse i Viborg. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
11. juli 2006Bernard Gerardin forlater styretJANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/SBernard Gerardin forlater styret for JANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
20. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortJANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/SJANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortVIBORG DIRECT A/SVIBORG DIRECT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
30. mai 2006Karl Joakim Petersson blir ny styrelederVIBORG DIRECT A/SKarl Joakim Petersson erstatter Ian Stuart som styreleder hos VIBORG DIRECT A/S etter en periode på 7 måneder. Bernard Gerardin er fortsatt styremedlem.Se mere
10. april 2006Bernard Gerardin blir med i styretJANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/SBernard Gerardin blir med i styret for JANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/S.Se mere
10. april 2006Thomas Støvring Harbo blir med i ledelsenJANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/SThomas Støvring Harbo blir med i ledelsen for JANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/S. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
10. april 2006Ny status NORMALJANUS HANSEN'S GUMMIFABRIK A/STidligere status: Under frivillig likvidation. Bernard Gerardin er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2005Bernard Gerardin blir med i styretVIBORG DIRECT A/SBernard Gerardin blir med i styret for VIBORG DIRECT A/S.Se mere