10. januar 2002Bernhard Houe forlater styretINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SBernhard Houe forlater styret for INGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S etter en periode på 27 år.Se mere
6. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
3. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
25. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
30. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
29. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
17. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SINGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
9. mai 1992Nytt navn: INGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/SA/S KOLDING ÆSKEFABRIKA/S KOLDING ÆSKEFABRIK skifter navn til INGRID OG VILLY MADSEN. KOLDING A/S. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
8. mai 1992Lars Johannes Holger Madsen forlater styretA/S KOLDING ÆSKEFABRIKLars Johannes Holger Madsen forlater styret for A/S KOLDING ÆSKEFABRIK etter en periode på 17 år. Bernhard Houe er fortsatt styremedlem.Se mere
24. februar 1989Bernhard Houe forlater styretKOLDING TRADING AF 18/6 1982 ApSBernhard Houe forlater styret for KOLDING TRADING AF 18/6 1982 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
29. november 1988Nytt navn: A/S KOLDING ÆSKEFABRIKNIELS AAE A/S, KOLDING ÆSKEFABRIKNIELS AAE A/S, KOLDING ÆSKEFABRIK skifter navn til A/S KOLDING ÆSKEFABRIK. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
24. august 1988Bernhard Houe forlater styretNIELS AAE HOLDING ApS, KOLDINGBernhard Houe forlater styret for NIELS AAE HOLDING ApS, KOLDING etter en periode på 4 år.Se mere
17. august 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONNIELS AAE HOLDING ApS, KOLDINGTidligere status: Normal. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
7. november 1984StiftelseKOLDING TRADING AF 18/6 1982 ApSKOLDING TRADING AF 18/6 1982 ApS stiftes i 1984. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
6. november 1984StiftelseNIELS AAE HOLDING ApS, KOLDINGNIELS AAE HOLDING ApS, KOLDING stiftes i 1984. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere
3. mars 1975StiftelseNIELS AAE A/S, KOLDING ÆSKEFABRIKNIELS AAE A/S, KOLDING ÆSKEFABRIK stiftes i bransjen køb og salg af fast ejendom for egen regning. Bernhard Houe er medlem av styret.Se mere