13. januar 2023Bernhard Jürgen Diekmann forlater ledelsenSHELFSTORE & MORE ApSBernhard Jürgen Diekmann forlater ledelsen for SHELFSTORE & MORE ApS etter en periode på 16 år.Se mere
13. januar 2023Endring i eierkretsenSHELFSTORE & MORE ApSBernhard Jürgen Diekmann er ikke lenger registrert som reell eier av SHELFSTORE & MORE ApS.Se mere
8. juni 2022Underskudd på DKK 6.212 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2021Underskudd på DKK 31.484 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2020Underskudd på DKK 96.408 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2019Overskudd på DKK 4.757 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2017 til 24. desember 2018. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Regnskap for 2018 offentligjortSHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2018 til 31. desember 2018. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2018Overskudd på DKK 53.364 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2016 til 24. desember 2017. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2017Underskudd på DKK 3.662 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2015 til 24. desember 2016. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2016Overskudd på DKK 940 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2014 til 24. desember 2015. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2015Overskudd på DKK 37.945 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2013 til 24. desember 2014. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2014Overskudd på DKK 27.070 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2012 til 24. desember 2013. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Overskudd på DKK 36.483 SHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2011 til 24. desember 2012. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2010 til 24. desember 2011. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2009 til 24. desember 2010. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. desember 2008 til 24. desember 2009. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. juni 2007 til 24. desember 2008. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartiklerSHELFSTORE & MORE ApSTidligere bransje: Engroshandel med møbler. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2007Ny bransje: Engroshandel med møblerSHELFSTORE & MORE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2007StiftelseSHELFSTORE & MORE ApSSHELFSTORE & MORE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Bernhard Jürgen Diekmann er medlem af ledelsen.Se mere