14. mars 2005Robert Christensson blir med i styretKALES AIRLINE SERVICES ApSRobert Christensson erstatter Berry Christensson i styret for KALES AIRLINE SERVICES ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
24. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2002AdresseendringKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS endrer adresse. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
27. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
9. august 2001Regnskap for 2000 offentligjortKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 31. desember 2000. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
19. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
17. januar 2001AdresseendringKALES AIRLINE SERVICES ApSKALES AIRLINE SERVICES ApS endrer adresse. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
17. januar 2001Nytt navn: KALES AIRLINE SERVICES ApSK.A.C. DENMARK ApSK.A.C. DENMARK ApS skifter navn til KALES AIRLINE SERVICES ApS. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
3. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortK.A.C. DENMARK ApSK.A.C. DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
14. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortK.A.C. DENMARK ApSK.A.C. DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. september 1998. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
11. september 1998Nytt navn: K.A.C. DENMARK ApSK.A.C. - KALES & AIR CONSULTANTS ApSK.A.C. - KALES & AIR CONSULTANTS ApS skifter navn til K.A.C. DENMARK ApS. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
31. august 1998Berry Christensson forlater ledelsenAIR CONSULTANTS ApSBerry Christensson forlater ledelsen for AIR CONSULTANTS ApS etter en periode på 13 år.Se mere
7. august 1998Jacob Bo Jepsen blir med i ledelsenK.A.C. - KALES & AIR CONSULTANTS ApSJacob Bo Jepsen erstatter Petrus Koster i ledelsen for K.A.C. - KALES & AIR CONSULTANTS ApS etter en periode på 9 måneder. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
5. november 1997Nytt navn: K.A.C. - KALES & AIR CONSULTANTS ApSSCSK 2076 ApSSCSK 2076 ApS skifter navn til K.A.C. - KALES & AIR CONSULTANTS ApS. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
4. november 1997Berry Christensson blir med i styretSCSK 2076 ApSBerry Christensson blir med i styret for SCSK 2076 ApS.Se mere
4. november 1997Petrus Koster blir med i ledelsenSCSK 2076 ApSPetrus Koster erstatter Steen Schierbeck i ledelsen for SCSK 2076 ApS etter en periode på 6 måneder. Berry Christensson er medlem av styret.Se mere
2. mars 1992Birthe Bechsgaard Pedersen forlater ledelsenAIR CONSULTANTS ApSBirthe Bechsgaard Pedersen forlater ledelsen for AIR CONSULTANTS ApS etter en periode på 6 år. Berry Christensson er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 1991Ny status NORMALAIR CONSULTANTS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Berry Christensson er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 1989Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAIR CONSULTANTS ApSTidligere status: Normal. Berry Christensson er medlem af ledelsen.Se mere