24. august 2011Bertil Claes Wolgast forlater styretDANCERT A/SBertil Claes Wolgast forlater styret for DANCERT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANCERT A/SDANCERT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bertil Claes Wolgast er medlem av styret.Se mere
23. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANCERT A/SDANCERT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bertil Claes Wolgast er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Bertil Claes Wolgast blir med i styretDANCERT A/SBertil Claes Wolgast blir med i styret for DANCERT A/S.Se mere