VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.
VAGN KRISTENSEN, STØVRING, HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bettina Kallesø Kristensen er medlem av styret.