1. oktoberOverskudd på DKK 91.225 OpSec Online ApSOpSec Online ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
15. juliAdresseendringOpSec Online ApSOpSec Online ApS flytter fra København S til København K. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2023Overskudd på DKK 4.618 OpSec Online ApSOpSec Online ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023AdresseendringOpSec Online ApSOpSec Online ApS flytter fra København K til København S. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
17. mars 2023Thomas Jefferson Peistrup blir med i styretOpSec Online ApSThomas Jefferson Peistrup erstatter David James Haenel i styret for OpSec Online ApS etter en periode på 12 år. Beverley Edward John Dew er fortsatt styremedlem.Se mere
21. februar 2023StiftelseOrca Holding Denmark ApSOrca Holding Denmark ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Beverley Edward John Dew er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2022Regnskap for 2022 omgjortOpSec Online ApSOpSec Online ApS gjør om regnskapet for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2022Overskudd på DKK 116.693 OpSec Online ApSOpSec Online ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
15. september 2021Overskudd på DKK 297.659 OpSec Online ApSOpSec Online ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. mars. Beverley Edward John Dew er medlem av styret.Se mere
24. august 2021Beverley Edward John Dew blir med i styretOpSec Online ApSBeverley Edward John Dew erstatter Debra Manthorne Giddings i styret for OpSec Online ApS etter en periode på 4 år.Se mere