8. februar 1993Birgit Fisker forlater styretANPARTSSELSKABET GAMMELBY AF 16.06.1992Birgit Fisker forlater styret for ANPARTSSELSKABET GAMMELBY AF 16.06.1992 etter en periode på 22 år.Se mere
27. juni 1992Nytt navn: ANPARTSSELSKABET GAMMELBY AF 16.06.1992A/S K. FISKER SØRENSENA/S K. FISKER SØRENSEN skifter navn til ANPARTSSELSKABET GAMMELBY AF 16.06.1992. Birgit Fisker er medlem av styret.Se mere
4. januar 1991Nytt navn: A/S K. FISKER SØRENSENA/S K. FISKER SØRENSEN SPORTSWEAR, BREDSTENA/S K. FISKER SØRENSEN SPORTSWEAR, BREDSTEN skifter navn til A/S K. FISKER SØRENSEN. Birgit Fisker er medlem av styret.Se mere
2. februar 1990Hans Utoft forlater styretA/S K. FISKER SØRENSEN SPORTSWEAR, BREDSTENHans Utoft forlater styret for A/S K. FISKER SØRENSEN SPORTSWEAR, BREDSTEN etter en periode på 19 år. Birgit Fisker er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 1971StiftelseA/S K. FISKER SØRENSEN SPORTSWEAR, BREDSTENA/S K. FISKER SØRENSEN SPORTSWEAR, BREDSTEN stiftes i bransjen uoplyst. Birgit Fisker er medlem av styret.Se mere