10. oktober 2007Birgit Holm forlater styretNYFALT A/SBirgit Holm forlater styret for NYFALT A/S etter en periode på 24 år.Se mere
10. oktober 2007Birgit Holm forlater styretTOPFALT ApSBirgit Holm forlater styret for TOPFALT ApS etter en periode på 8 år.Se mere
14. desember 2001Ny status UNDER KONKURSNYFALT A/STidligere status: Normal. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
14. desember 2001Ny status UNDER KONKURSTOPFALT ApSTidligere status: Normal. Birgit Holm er styreleder.Se mere
27. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortTOPFALT ApSTOPFALT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Birgit Holm er styreleder.Se mere
27. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortNYFALT A/SNYFALT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortNYFALT A/SNYFALT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortTOPFALT ApSTOPFALT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birgit Holm er styreleder.Se mere
22. februar 2000AdresseendringTOPFALT ApSTOPFALT ApS flytter til ny adresse i Søborg. Birgit Holm er styreleder.Se mere
2. februar 2000Birgit Holm blir med i styretTOPFALT ApSBirgit Holm blir med i styret for TOPFALT ApS.Se mere
2. februar 2000Arne Holm blir med i ledelsenTOPFALT ApSArne Holm erstatter Palle Henry Hemmingsen i ledelsen for TOPFALT ApS etter en periode på 16 år. Birgit Holm er styreleder.Se mere
14. januar 2000Erstatning i styretNYFALT A/S3 endringer i styret for NYFALT A/S. Birgit Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNYFALT A/SNYFALT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 31. desember 1998. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
4. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortNYFALT A/SNYFALT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
28. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortNYFALT A/SNYFALT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
21. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortNYFALT A/SNYFALT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
18. november 1996Birgit Holm forlater styretGOLF TOUR ApSBirgit Holm forlater styret for GOLF TOUR ApS etter en periode på 12 år.Se mere
30. november 1995Arne Holm forlater styretGOLF TOUR ApSArne Holm forlater styret for GOLF TOUR ApS etter en periode på 11 år. Birgit Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 1995Arne Holm blir med i ledelsenGOLF TOUR ApSArne Holm erstatter Susanne Anita Munthe i ledelsen for GOLF TOUR ApS etter en periode på 11 år. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere
26. november 1992Nytt navn: GOLF TOUR ApSMINI-GRAV ApSMINI-GRAV ApS skifter navn til GOLF TOUR ApS. Birgit Holm er medlem av styret.Se mere