2. maiUnderskudd på DKK 7,3 mio.Takt A/STakt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgit Marie Jespersen er medlem av styret.Se mere
22. marsUnderskudd på DKK 391.761 Elverhøj ApSElverhøj ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januarAdresseendringTakt A/STakt A/S flytter til ny adresse i København K. Birgit Marie Jespersen er medlem av styret.Se mere
4. april 2023Underskudd på DKK 7,5 mio.Takt A/STakt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Birgit Marie Jespersen er medlem av styret.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 195.149 Elverhøj ApSElverhøj ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2022Underskudd på DKK 2,9 mio.Takt A/STakt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Birgit Marie Jespersen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2022Birgit Marie Jespersen forlater ledelsenDAM JESPERSEN ApSBirgit Marie Jespersen forlater ledelsen for DAM JESPERSEN ApS etter en periode på 18 år.Se mere
21. mars 2022Endring i eierkretsenDAM JESPERSEN ApSBirgit Marie Jespersen er ikke lenger registrert som reell eier av DAM JESPERSEN ApS.Se mere
21. mars 2022StiftelseElverhøj ApSElverhøj ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 290.030 DAM JESPERSEN ApSDAM JESPERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Birgit Marie Jespersen blir med i styretTakt A/SBirgit Marie Jespersen blir med i styret for Takt A/S.Se mere
31. august 2021Endring i eierkretsenTakt A/SHenrik Taudorf Lorensen reduserer sitt reelle eierskap av Takt A/S. Birgit Marie Jespersen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.DAM JESPERSEN ApSDAM JESPERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2020Overskudd på DKK 1,4 mio.DAM JESPERSEN ApSDAM JESPERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2019Endring i eierkretsenSave Nordic ApSBirgit Marie Jespersen er ikke lenger registrert som reell eier av Save Nordic ApS.Se mere
29. mai 2019Endring i eierkretsenO.A. Hotel Supplies Int. ApSBirgit Marie Jespersen er ikke lenger registrert som reell eier av O.A. Hotel Supplies Int. ApS.Se mere
10. mai 2019Overskudd på DKK 838.671 DAM JESPERSEN ApSDAM JESPERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Birgit Marie Jespersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2019AdresseendringO.A. Hotel Supplies Int. ApSO.A. Hotel Supplies Int. ApS flytter til ny adresse i Hellerup. Birgit Marie Jespersen eier 25% av virksomheten.Se mere
23. januar 2019Endring i eierkretsenO.A. Hotel Supplies Int. ApSBirgit Marie Jespersen registrert som reell eier av O.A. Hotel Supplies Int. ApS.Se mere
23. januar 2019Ny bransje: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetikO.A. Hotel Supplies Int. ApSTidligere bransje: Restauranter. Birgit Marie Jespersen eier 25% av virksomheten.Se mere