10. oktober 2023Birgit Meise forlater styretOCTOPUS PRINT A/SBirgit Meise forlater styret for OCTOPUS PRINT A/S etter en periode på 20 år.Se mere
22. mars 2023Underskudd på DKK 3.333 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
23. mai 2022Underskudd på DKK 316.554 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 356.544 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 330.758 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
25. april 2019Overskudd på DKK 335.279 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Underskudd på DKK 106.040 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
13. desember 2017AdresseendringOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S flytter til ny adresse på Frederiksberg. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
1. mars 2017Overskudd på DKK 196.411 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
30. mars 2016Overskudd på DKK 391.738 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
18. mai 2015Overskudd på DKK 491.729 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 9.514 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
8. juni 2013Underskudd på DKK 155.481 OCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
18. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
13. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
29. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
4. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortOCTOPUS PRINT A/SOCTOPUS PRINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Birgit Meise er medlem av styret.Se mere