21. september 2006Birgit Sørensen forlater styretJ J METAL A/SBirgit Sørensen forlater styret for J J METAL A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortJ J METAL A/SJ J METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Birgit Sørensen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortJ J METAL A/SJ J METAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Birgit Sørensen er medlem av styret.Se mere
13. august 2004Endring i eierkretsenJ J METAL A/S2 nye personer registrert som reelle eier av J J METAL A/S. Birgit Sørensen er medlem av styret.Se mere
24. mars 2004Birgit Sørensen blir med i styretJ J METAL A/SBirgit Sørensen blir med i styret for J J METAL A/S.Se mere