9. mars 2021Birgitte Andersen forlater ledelsenCWA ApSBirgitte Andersen forlater ledelsen for CWA ApS etter en periode på 5 år.Se mere
12. januar 2021AdresseendringCWA ApSCWA ApS flytter fra København K til Klampenborg. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Overskudd på DKK 318.528 CWA ApSCWA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberCWA ApSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019Underskudd på DKK 114.954 CWA ApSCWA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2018Overskudd på DKK 3,5 mio.CWA ApSCWA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2018AdresseendringCWA ApSCWA ApS flytter til ny adresse i København K. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2018AdresseendringCWA ApSCWA ApS flytter fra København V til København K. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2017Overskudd på DKK 4,2 mio.CWA ApSCWA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2017AdresseendringCWA ApSCWA ApS flytter fra Haderslev til København V. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2016Overskudd på DKK 1,5 mio.CWA ApSCWA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2016Agnete Elisabeth Purup blir adm. direktørCWA ApSAgnete Elisabeth Purup blir adm. direktør i CWA ApS. Birgitte Andersen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
23. desember 2015Birgitte Andersen blir med i ledelsenCWA ApSBirgitte Andersen blir med i ledelsen for CWA ApS.Se mere
23. desember 2015AdresseendringCWA ApSCWA ApS flytter til ny adresse i Haderslev. Birgitte Andersen er medlem af ledelsen.Se mere