4. septemberUnderskudd på DKK 3,3 mio.BEZZERWIZZER NORDIC ApSBEZZERWIZZER NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Birgitte Hetland Bülow er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 672.665 Nabo Farm ApSNabo Farm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgitte Hetland Bülow er styreleder.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 5,4 mio.Smultron ApSSmultron ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgitte Hetland Bülow er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 232.637 Copenhagen Branch ApSCopenhagen Branch ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 31. desember 2023. Birgitte Hetland Bülow eier 50% av virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 438.309 Smultron Studio ApSSmultron Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgitte Hetland Bülow er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktioner - uge 23Lars Tylvad Andersen er indtrådt i bestyrelsen hos Give Steel A/S i stedet for Birgitte Hetland Bülow. Les artikkel
7. juni · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 23Lars Tylvad Andersen er indtrådt i bestyrelsen hos Give Steel A/S i stedet for Birgitte Hetland Bülow. Les artikkel
1. juniJens Juul Krogshede forlater styretNabo Farm ApSJens Juul Krogshede forlater styret for Nabo Farm ApS etter en periode på 6 år. Birgitte Hetland Bülow er fortsatt styreleder.Se mere
1. juniJens Juul Krogshede forlater ledelsenNabo Farm ApSJens Juul Krogshede forlater ledelsen for Nabo Farm ApS etter en periode på 6 år. Birgitte Hetland Bülow er styreleder.Se mere
30. maiLars Tylvad Andersen blir med i styretGive Steel A/SLars Tylvad Andersen erstatter Birgitte Hetland Bülow i styret for Give Steel A/S etter en periode på 4 år.Se mere
16. maiOverskudd på DKK 31 mio.Give Steel A/SGive Steel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgitte Hetland Bülow er medlem av styret.Se mere
29. aprilUnderskudd på DKK 35.307 BPI Ejendomme ApSBPI Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Birgitte Hetland Bülow eier 25% av virksomheten.Se mere
12. januarAdresseendringNabo Farm ApSNabo Farm ApS flytter til ny adresse i København S. Birgitte Hetland Bülow er styreleder.Se mere
4. september 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.BEZZERWIZZER NORDIC ApSBEZZERWIZZER NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. mars. Birgitte Hetland Bülow er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Nabo Farm ApSNabo Farm ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Birgitte Hetland Bülow er styreleder.Se mere
10. juli 2023Svejse- og kvalitetskoordinator søges til Give Steel - BrandeGive Steel A/S · Ikast-BrandeGive Steel A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Maylo Wilson. Birgitte Hetland Bülow er medlem av styret.Se jobopslag
10. juli 2023 Malingsinspektør søges til Give Steel - BrandeGive Steel A/S · Ikast-BrandeGive Steel A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Maylo Wilson. Birgitte Hetland Bülow er medlem av styret.Se jobopslag
10. juli 2023On-site kvalitetsmanager søges til Give Steel – BrandeGive Steel A/S · Ikast-BrandeGive Steel A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Maylo Wilson. Birgitte Hetland Bülow er medlem av styret.Se jobopslag
10. juli 2023Projekt-kvalitetskoordinator søges til Give Steel - BrandeGive Steel A/S · Ikast-BrandeGive Steel A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Maylo Wilson. Birgitte Hetland Bülow er medlem av styret.Se jobopslag
1. juli 2023Underskudd på DKK 12 mio.Smultron ApSSmultron ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Birgitte Hetland Bülow er medlem af ledelsen.Se mere