16. juni 2021Birgitte Illerup-Busch forlater styretKailow Creative ApSBirgitte Illerup-Busch forlater styret for Kailow Creative ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. mars 2021Underskudd på DKK 33.182 Kailow Creative ApSKailow Creative ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Birgitte Illerup-Busch er medlem av styret.Se mere
2. mars 2020Overskudd på DKK 18.175 Kailow Creative ApSKailow Creative ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Birgitte Illerup-Busch er medlem av styret.Se mere
1. mars 2019Overskudd på DKK 26.070 Kailow Creative ApSKailow Creative ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2018 til 31. desember 2018. Birgitte Illerup-Busch er medlem av styret.Se mere
3. januar 2019Preben Bang Mikkelsen blir med i styretKailow Creative ApSPreben Bang Mikkelsen blir med i styret for Kailow Creative ApS. Birgitte Illerup-Busch er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 2018Jørgen Kailow blir ny styrelederKailow Creative ApSJørgen Kailow erstatter Mogens Kailow som styreleder hos Kailow Creative ApS etter en periode på 7 måneder. Birgitte Illerup-Busch er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mars 2018StiftelseKailow Creative ApSKailow Creative ApS stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Birgitte Illerup-Busch er medlem av styret.Se mere