17. januarUnderskudd på DKK 26.581 SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
21. januar 2022Underskudd på DKK 28.631 SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
25. januar 2021Overskudd på DKK 44.001 SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SOPA HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2020Overskudd på DKK 51.752 SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
8. februar 2019Overskudd på DKK 52.812 SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
16. februar 2018Overskudd på DKK 58.439 SOPA HOLDING ApSSOPA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Birgitte Palmberg eier 50% av virksomheten.Se mere
28. november 2017Endring i eierkretsenSOPA HOLDING ApSBirgitte Palmberg registrert som reell eier av SOPA HOLDING ApS.Se mere