1. juli 2000Birgitte Poulsgaard forlater styretE.I.H. AF 1/7 1991 A/SBirgitte Poulsgaard forlater styret for E.I.H. AF 1/7 1991 A/S etter en periode på 26 år.Se mere
5. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortE.I.H. AF 1/7 1991 A/SE.I.H. AF 1/7 1991 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Birgitte Poulsgaard er medlem av styret.Se mere
6. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortE.I.H. AF 1/7 1991 A/SE.I.H. AF 1/7 1991 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Birgitte Poulsgaard er medlem av styret.Se mere
7. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortE.I.H. AF 1/7 1991 A/SE.I.H. AF 1/7 1991 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Birgitte Poulsgaard er medlem av styret.Se mere
17. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortE.I.H. AF 1/7 1991 A/SE.I.H. AF 1/7 1991 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Birgitte Poulsgaard er medlem av styret.Se mere
19. mai 1993Nytt navn: E.I.H. AF 1/7 1991 A/SELTWIN INGENIØR- OG HANDELSFIRMA A/SELTWIN INGENIØR- OG HANDELSFIRMA A/S skifter navn til E.I.H. AF 1/7 1991 A/S. Birgitte Poulsgaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 1975StiftelseELTWIN INGENIØR- OG HANDELSFIRMA A/SELTWIN INGENIØR- OG HANDELSFIRMA A/S stiftes i bransjen fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv. Birgitte Poulsgaard er medlem av styret.Se mere