27. februar 2001Jens Wittrup Willumsen blir med i styretVINENS VERDEN A/SJens Wittrup Willumsen erstatter Birgitte Skovmand Bruun i styret for VINENS VERDEN A/S etter en periode på 9 år.Se mere
31. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortVINENS VERDEN A/SVINENS VERDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
16. mars 2000Tage Hjortflod blir med i styretVINENS VERDEN A/STage Hjortflod blir med i styret for VINENS VERDEN A/S. Birgitte Skovmand Bruun er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 1999Jens Peter Henriksen blir med i styretVINENS VERDEN A/SJens Peter Henriksen erstatter Jørgen Munk Plum i styret for VINENS VERDEN A/S etter en periode på 7 år. Birgitte Skovmand Bruun er fortsatt styremedlem.Se mere
26. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortVINENS VERDEN A/SVINENS VERDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
6. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortVINENS VERDEN A/SVINENS VERDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
30. januar 1998Peter Thuesen Christensen blir med i styretVINENS VERDEN A/SPeter Thuesen Christensen blir med i styret for VINENS VERDEN A/S. Birgitte Skovmand Bruun er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortVINENS VERDEN A/SVINENS VERDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
22. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortVINENS VERDEN A/SVINENS VERDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
14. januar 1994Nytt navn: VINENS VERDEN A/SP.P.H.S.G. 195 ApSP.P.H.S.G. 195 ApS skifter navn til VINENS VERDEN A/S. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
13. januar 1994Flere forlater styretP.P.H.S.G. 195 ApS3 medlemmer forlater styret for P.P.H.S.G. 195 ApS. Birgitte Skovmand Bruun er fortsatt styremedlem.Se mere
13. januar 1994Henning Hansen forlater ledelsenP.P.H.S.G. 195 ApSHenning Hansen forlater ledelsen for P.P.H.S.G. 195 ApS etter en periode på 2 år. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere
1. juni 1992StiftelseP.P.H.S.G. 195 ApSP.P.H.S.G. 195 ApS stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Birgitte Skovmand Bruun er medlem av styret.Se mere