23. november 2023Overskudd på DKK 26.673 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
23. november 2022Underskudd på DKK 22.599 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2021Underskudd på DKK 102.761 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2020Underskudd på DKK 53.043 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2019Overskudd på DKK 10.259 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2018Underskudd på DKK 47.918 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2017Underskudd på DKK 102.359 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2017Jan Ammitzbøll Sørensen blir med i styretRANDERS COMPUTER CENTER A/SJan Ammitzbøll Sørensen erstatter Vivi Sørensen i styret for RANDERS COMPUTER CENTER A/S etter en periode på 13 år. Birgitte Staun Jespersen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2017Jan Ammitzbøll Sørensen forlater ledelsenRANDERS COMPUTER CENTER A/SJan Ammitzbøll Sørensen forlater ledelsen for RANDERS COMPUTER CENTER A/S etter en periode på 13 år. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2016Overskudd på DKK 333.733 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2015Underskudd på DKK 124.249 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2014 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2014Overskudd på DKK 57.386 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
1. november 2013Underskudd på DKK 39.974 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2012 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
30. november 2012Overskudd på DKK 167.683 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2011 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2012Overskudd på DKK 167.683 RANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2011 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2012Morten Koch Thougaard forlater styretRANDERS COMPUTER CENTER A/SMorten Koch Thougaard forlater styret for RANDERS COMPUTER CENTER A/S etter en periode på 9 år. Birgitte Staun Jespersen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortRANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2010 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
2. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortRANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
23. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortRANDERS COMPUTER CENTER A/SRANDERS COMPUTER CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2008 til 31. mai. Birgitte Staun Jespersen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2009Birgitte Staun Jespersen blir med i styretRANDERS COMPUTER CENTER A/SBirgitte Staun Jespersen erstatter Finn Jensen i styret for RANDERS COMPUTER CENTER A/S etter en periode på 8 år.Se mere