23. juli 2014Birgitte Zacho forlater styretZ-R A/SBirgitte Zacho forlater styret for Z-R A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. juli 2014Nytt navn: Z-R A/SZACHO-RØNVIG A/SZACHO-RØNVIG A/S skifter navn til Z-R A/S. Birgitte Zacho er medlem av styret.Se mere
26. juni 2013Overskudd på DKK 333.765 ZACHO-RØNVIG A/SZACHO-RØNVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Birgitte Zacho er medlem av styret.Se mere
27. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortZACHO-RØNVIG A/SZACHO-RØNVIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Birgitte Zacho er medlem av styret.Se mere
1. mars 2012Birgitte Zacho blir med i styretZACHO-RØNVIG A/SBirgitte Zacho erstatter Jørn Rønvig i styret for ZACHO-RØNVIG A/S etter en periode på 29 år.Se mere