16. oktober 2012Birte Olesen forlater styretTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSBirte Olesen forlater styret for TANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS etter en periode på 14 år.Se mere
16. oktober 2012Birte Olesen forlater ledelsenTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSBirte Olesen forlater ledelsen for TANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS etter en periode på 26 år.Se mere
2. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2011Ny bransje: FormueforvaltningTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTidligere bransje: Praktiserende tandlæger. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 1998Nytt navn: TANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApSTANDLÆGERNE HYLDGAARD & FREDERIKSEN ApSTANDLÆGERNE HYLDGAARD & FREDERIKSEN ApS skifter navn til TANDLÆGE BIRTE HYLDGAARD ApS. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 1998Birte Olesen blir med i styretTANDLÆGERNE HYLDGAARD & FREDERIKSEN ApSBirte Olesen blir med i styret for TANDLÆGERNE HYLDGAARD & FREDERIKSEN ApS.Se mere
24. oktober 1998Niels Frederiksen forlater styretTANDLÆGERNE HYLDGAARD & FREDERIKSEN ApSNiels Frederiksen forlater styret for TANDLÆGERNE HYLDGAARD & FREDERIKSEN ApS etter en periode på 12 år. Birte Olesen er medlem af ledelsen.Se mere