23. mai 2006Lotte Hanne Carl blir med i styretGMC WINE A/SLotte Hanne Carl erstatter Birthe Carl i styret for GMC WINE A/S etter en periode på 30 år.Se mere
17. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
1. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
27. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
5. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
6. juni 2000Steffen Lausteen Andersen blir ny styrelederCHRIS-WINE A/SSteffen Lausteen Andersen erstatter Birthe Carl som styreleder hos CHRIS-WINE A/S etter en periode på 46 år.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortCHRIS-WINE A/SCHRIS-WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Birthe Carl er styreleder.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
14. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortCHRIS-WINE A/SCHRIS-WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Birthe Carl er styreleder.Se mere
5. november 1998Flere forlater styretGMC WINE A/S2 medlemmer forlater styret for GMC WINE A/S. Birthe Carl er fortsatt styremedlem.Se mere
8. oktober 1998Nye navn i styretGMC WINE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for GMC WINE A/S. Birthe Carl er fortsatt styremedlem.Se mere
8. oktober 1998Nye navn i styretCHRIS-WINE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for CHRIS-WINE A/S. Birthe Carl er fortsatt styreleder.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortCHRIS-WINE A/SCHRIS-WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Birthe Carl er styreleder.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
3. oktober 1997Regnskap for 1996 offentligjortCHRIS-WINE A/SCHRIS-WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Birthe Carl er styreleder.Se mere
18. september 1997Regnskap for 1996 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere
25. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortCHRIS-WINE A/SCHRIS-WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Birthe Carl er styreleder.Se mere
25. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortGMC WINE A/SGMC WINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Birthe Carl er medlem av styret.Se mere