4. juli 2011Birthe Hamann forlater styretHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSBirthe Hamann forlater styret for HAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS etter en periode på 8 år.Se mere
18. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Birthe Hamann forlater styretHAMANN HOLDING ApSBirthe Hamann forlater styret for HAMANN HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
8. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortHAMANN HOLDING ApSHAMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
2. juli 2010Knud Plesner Hamann blir ny styrelederHAMANN HOLDING ApSKnud Plesner Hamann erstatter Carl Christian Kejlskov Jørgensen som styreleder hos HAMANN HOLDING ApS etter en periode på 7 år. Birthe Hamann er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2010Knud Plesner Hamann blir ny styrelederHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSKnud Plesner Hamann erstatter Carl Christian Kejlskov Jørgensen som styreleder hos HAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS etter en periode på 7 år. Birthe Hamann er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
9. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortHAMANN HOLDING ApSHAMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
1. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
6. mars 2009AdresseendringHAMANN HOLDING ApSHAMANN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
6. mars 2009AdresseendringHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.HAMANN HOLDING ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortHAMANN HOLDING ApSHAMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
25. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrolHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSTidligere bransje: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
16. august 2007Regnskap for 2006 offentligjortHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
9. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortHAMANN HOLDING ApSHAMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
14. februar 2007Jens Ulrik Damgaard blir med i styretHAMANN ELECTRONICS A/SJens Ulrik Damgaard erstatter Birthe Hamann i styret for HAMANN ELECTRONICS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortHAMANN HOLDING ApSHAMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere
22. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApSHAMANN DESIGN & DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Birthe Hamann er medlem av styret.Se mere