20. desember 2001Birthe Hansen forlater styretFINCATECH ApSBirthe Hansen forlater styret for FINCATECH ApS etter en periode på 12 år.Se mere
31. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortFINCATECH ApSFINCATECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortFINCATECH ApSFINCATECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigtFINCATECH ApSTidligere bransje: Vægtfabrikker. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
8. juli 1999Regnskap for 1999 offentligjortFINCATECH ApSFINCATECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortFINCATECH ApSFINCATECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortFINCATECH ApSFINCATECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juni 1997Carsten Grønkjær Hansen blir med i ledelsenFINCATECH ApSCarsten Grønkjær Hansen blir med i ledelsen for FINCATECH ApS. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 1997Britta Husum forlater ledelsenFINCATECH ApSBritta Husum forlater ledelsen for FINCATECH ApS etter en periode på 8 år. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortFINCATECH ApSFINCATECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
22. juni 1990Nytt navn: FINCATECH ApSPBH NR. 20.646 ApSPBH NR. 20.646 ApS skifter navn til FINCATECH ApS. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1990Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 20.646 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 20.646 ApS etter en periode på 8 måneder. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere
1. november 1989StiftelsePBH NR. 20.646 ApSPBH NR. 20.646 ApS stiftes i bransjen vægtfabrikker. Birthe Hansen er medlem av styret.Se mere