27. mai 1997Birthe Kruse forlater styretDELTA FINANCE A/SBirthe Kruse forlater styret for DELTA FINANCE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
7. februar 1995Ny status UNDER KONKURSDELTA FINANCE A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Birthe Kruse er medlem av styret.Se mere
30. desember 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDELTA FINANCE A/STidligere status: Normal. Birthe Kruse er medlem av styret.Se mere
1. april 1993Michael Hecht forlater styretDELTA FINANCE A/SMichael Hecht forlater styret for DELTA FINANCE A/S etter en periode på 3 år. Birthe Kruse er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 1992Michael Fibiger Gaarde forlater styretDELTA FINANCE A/SMichael Fibiger Gaarde forlater styret for DELTA FINANCE A/S etter en periode på 2 år. Birthe Kruse er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juli 1991Nytt navn: DELTA FINANCE A/SA/S PSE 10 NR. 1760A/S PSE 10 NR. 1760 skifter navn til DELTA FINANCE A/S. Birthe Kruse er medlem av styret.Se mere
10. juli 1991Flere forlater styretA/S PSE 10 NR. 17603 medlemmer forlater styret for A/S PSE 10 NR. 1760. Birthe Kruse er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE 10 NR. 1760Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE 10 NR. 1760 etter en periode på 1 år. Birthe Kruse er medlem av styret.Se mere
1. mai 1990StiftelseA/S PSE 10 NR. 1760A/S PSE 10 NR. 1760 stiftes i 1990. Birthe Kruse er medlem av styret.Se mere