22. september 1998Birthe Larsen forlater styretLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/SBirthe Larsen forlater styret for LAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/S etter en periode på 14 år.Se mere
3. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/SLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Birthe Larsen er medlem av styret.Se mere
7. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/SLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Birthe Larsen er medlem av styret.Se mere
29. september 1994Anders Laursen forlater styretLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/SAnders Laursen forlater styret for LAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/S etter en periode på 10 år. Birthe Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. september 1984StiftelseLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/SLAURITS M. LARSENS MØBELFABRIK A/S stiftes i bransjen fremstilling af andre møbler til boliger. Birthe Larsen er medlem av styret.Se mere