7. desember 2011Birthe Møller Smedegaard forlater styretDANSK HUSPROJEKT ApSBirthe Møller Smedegaard forlater styret for DANSK HUSPROJEKT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANSK HUSPROJEKT A/SDANSK HUSPROJEKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Birthe Møller Smedegaard er styreleder.Se mere
10. januar 2011Thorkild Ladefoged blir med i styretDANSK HUSPROJEKT A/SThorkild Ladefoged erstatter Carsten Beiskjær i styret for DANSK HUSPROJEKT A/S etter en periode på 2 år. Birthe Møller Smedegaard er fortsatt styreleder.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANSK HUSPROJEKT A/SDANSK HUSPROJEKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Birthe Møller Smedegaard er styreleder.Se mere
1. juli 2009Birthe Møller Smedegaard blir med i styretDANSK HUSPROJEKT A/SBirthe Møller Smedegaard blir med i styret for DANSK HUSPROJEKT A/S.Se mere
1. juli 2009Jens Belling blir med i ledelsenDANSK HUSPROJEKT A/SJens Belling erstatter Peter Lassen i ledelsen for DANSK HUSPROJEKT A/S etter en periode på 3 år. Birthe Møller Smedegaard er styreleder.Se mere