22. september 2003Bjarne Jermin Pedersen blir med i ledelsenVETPHARMA HELSINGE ApSBjarne Jermin Pedersen erstatter Birthe Valling Bakkegaard i ledelsen for VETPHARMA HELSINGE ApS etter en periode på 21 år.Se mere
24. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortVETPHARMA HELSINGE ApSVETPHARMA HELSINGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 1993Nytt navn: VETPHARMA HELSINGE ApSJENS BAKKEGAARD ApSJENS BAKKEGAARD ApS skifter navn til VETPHARMA HELSINGE ApS. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1990Nytt navn: JENS BAKKEGAARD ApSØDUM-TEGL ApSØDUM-TEGL ApS skifter navn til JENS BAKKEGAARD ApS. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1982StiftelseØDUM-TEGL ApSØDUM-TEGL ApS stiftes i bransjen teglværker. Birthe Valling Bakkegaard er medlem af ledelsen.Se mere