22. februarOverskudd på DKK 957.242 BAKKEGAARD HOLDING ApSBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
17. februarOverskudd på DKK 1,9 mio.Kliima ApSKliima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Overskudd på DKK 160.675 BAKKEGAARD HOLDING ApSBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Kliima ApSKliima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022Endring i eierkretsenKliima montage ApSBjarke Bakkegaard Gamst er ikke lenger registrert som reell eier av Kliima montage ApS.Se mere
11. oktober 2022Endring i eierkretsenKliima ApSBjarke Bakkegaard Gamst øker sitt reelle eierskap av Kliima ApS.Se mere
5. oktober 2022Endring i eierkretsenKliima ApSNiels Juhani Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Kliima ApS. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2022StiftelseKliima montage ApSKliima montage ApS stiftes i bransjen anden bygningsfærdiggørelse. Bjarke Bakkegaard Gamst eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. februar 2022Overskudd på DKK 902.885 BAKKEGAARD HOLDING ApSBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2022Overskudd på DKK 950.576 Kliima ApSKliima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2021Endring i eierkretsenKliima ApSNiels Juhani Jensen registrert som reell eier av Kliima ApS. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Overskudd på DKK 228.844 BAKKEGAARD HOLDING ApSBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 856.767 Kliima ApSKliima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2021AdresseendringBAKKEGAARD HOLDING ApSBAKKEGAARD HOLDING ApS flytter fra Herning til Sønder Felding. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenKliima ApSBjarke Bakkegaard Gamst reduserer sitt reelle eierskap av Kliima ApS.Se mere
1. mai 2020Underskudd på DKK 2.189 BAKKEGAARD HOLDING ApSBAKKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2020Underskudd på DKK 298.491 Kliima ApSKliima ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarke Bakkegaard Gamst er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2019Bjarke Bakkegaard Gamst blir med i ledelsenKliima ApSBjarke Bakkegaard Gamst blir med i ledelsen for Kliima ApS.Se mere
1. september 2019Morten Kudahl-Pedersen blir adm. direktørKliima ApSMorten Kudahl-Pedersen blir adm. direktør i Kliima ApS. Bjarke Bakkegaard Gamst er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. juli 2019Nytt navn: Kliima ApSMK Handel ApSMK Handel ApS skifter navn til Kliima ApS. Bjarke Bakkegaard Gamst eier 50% av virksomheten.Se mere