20. februar 2015Bjarne Bahr forlater ledelsenSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSBjarne Bahr forlater ledelsen for SPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS etter en periode på 25 år.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 172.835 SPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2014AdresseendringSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS flytter til ny adresse i København Ø. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2013Overskudd på DKK 50.862 SPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Praktiserende speciallægerSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSTidligere bransje: Praktiserende speciallæger og ambulatorier. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2007AdresseendringSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS flytter til ny adresse i København Ø. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApSSPECIALLÆGE BJARNE BAHR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bjarne Bahr er medlem af ledelsen.Se mere