17. november 1998Bjarne Christensen forlater styretVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SBjarne Christensen forlater styret for VENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S etter en periode på 38 år.Se mere
17. november 1998Peter Svendsen blir med i ledelsenVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SPeter Svendsen erstatter Bjarne Christensen i ledelsen for VENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S etter en periode på 38 år.Se mere
14. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. desember 1996. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1995 til 31. mars. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 1995Flere forlater styretVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S2 medlemmer forlater styret for VENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1995Bjarne Christensen forlater styretW. H. TRYK, RINGSTED ApSBjarne Christensen forlater styret for W. H. TRYK, RINGSTED ApS etter en periode på 10 år.Se mere
1. april 1995Bjarne Christensen forlater ledelsenW. H. TRYK, RINGSTED ApSBjarne Christensen forlater ledelsen for W. H. TRYK, RINGSTED ApS etter en periode på 10 år.Se mere
26. oktober 1994Niels Olaf Klastrup forlater styretVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SNiels Olaf Klastrup forlater styret for VENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S etter en periode på 34 år. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1992Flere forlater styretVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S2 medlemmer forlater styret for VENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 1992Peter Jensen Borch forlater styretW. H. TRYK, RINGSTED ApSPeter Jensen Borch forlater styret for W. H. TRYK, RINGSTED ApS etter en periode på 7 år. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 1992Peter Jensen Borch forlater ledelsenW. H. TRYK, RINGSTED ApSPeter Jensen Borch forlater ledelsen for W. H. TRYK, RINGSTED ApS etter en periode på 7 år. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 1988Bruno Westerskov Jensen forlater styretVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SBruno Westerskov Jensen forlater styret for VENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S etter en periode på 27 år. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 1985StiftelseW. H. TRYK, RINGSTED ApSW. H. TRYK, RINGSTED ApS stiftes i 1985. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 1960StiftelseVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/SVENSTRES FOLKEBLAD AF 1960 A/S stiftes i bransjen bogtrykkerier og offsettrykkerier. Bjarne Christensen er medlem af ledelsen.Se mere