27. aprilUnderskudd på DKK 12.825 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2023Overskudd på DKK 148.247 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022AdresseendringERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS flytter fra Hjortshøj til Aalborg. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 46.006 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 3.906 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2020Underskudd på DKK 973 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 4.420 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018Overskudd på DKK 4.606 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2017Overskudd på DKK 8.044 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 10.213 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2015Underskudd på DKK 3.853 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2014Overskudd på DKK 5.589 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2013Underskudd på DKK 99.589 ERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2011AdresseendringERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS flytter fra Risskov til Hjortshøj. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortERFURT HOLDING ApSERFURT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. mars 2007 til 31. desember 2007. Bjarne Erfurt-Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2008Bjarne Erfurt-Hansen forlater styretCONMOTO A/SBjarne Erfurt-Hansen forlater styret for CONMOTO A/S etter en periode på 2 år.Se mere