8. juliUnderskudd på DKK 32.673 TUK-TUK ApSTUK-TUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 6.499 NYBO ApSNYBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 36.366 SVOSTRUP HOLDING ApSSVOSTRUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 4.761 PRIMO ApSPRIMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 715.158 SVOSTRUP HOLDING ApSSVOSTRUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 18.429 NYBO ApSNYBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 8.666 PRIMO ApSPRIMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Underskudd på DKK 26.517 TUK-TUK ApSTUK-TUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 3.146 PRIMO ApSPRIMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 134.625 NYBO ApSNYBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 70.583 SVOSTRUP HOLDING ApSSVOSTRUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 31.197 TUK-TUK ApSTUK-TUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2021Overskudd på DKK 52.889 TUK-TUK ApSTUK-TUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2021Overskudd på DKK 147.946 SVOSTRUP HOLDING ApSSVOSTRUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2021Underskudd på DKK 10.300 PRIMO ApSPRIMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2021Overskudd på DKK 1.397 NYBO ApSNYBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Ny bransje: Anden udlejning af boligerNYBO ApSTidligere bransje: Møbelforretninger. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.TUK-TUK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberPRIMO ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 10.511 TUK-TUK ApSTUK-TUK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Gjørret Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere