27. november 2002Bjarne Hesselholt Madsen forlater styretHOKA A/SBjarne Hesselholt Madsen forlater styret for HOKA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
5. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortHOKA A/SHOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bjarne Hesselholt Madsen er medlem av styret.Se mere
21. august 2001Stig Torben Christensen blir med i ledelsenHOKA A/SStig Torben Christensen erstatter Finn Sørensen i ledelsen for HOKA A/S etter en periode på 2 år. Bjarne Hesselholt Madsen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortHOKA A/SHOKA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bjarne Hesselholt Madsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2001Bjarne Hesselholt Madsen blir med i styretHOKA A/SBjarne Hesselholt Madsen erstatter Ole Jensen i styret for HOKA A/S etter en periode på 2 år.Se mere