1. april 2000Jan-Ulrik Skallergård blir med i styretZEPRO DANMARK A/SJan-Ulrik Skallergård erstatter Bjarne Jepsen i styret for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. april 2000Jan-Ulrik Skallergård blir med i ledelsenZEPRO DANMARK A/SJan-Ulrik Skallergård erstatter Bjarne Jepsen i ledelsen for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 12 år.Se mere
19. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortZEPRO DANMARK A/SZEPRO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortZEPRO DANMARK A/SZEPRO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortZEPRO DANMARK A/SZEPRO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortZEPRO DANMARK A/SZEPRO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 1994Gustav Erik Orjan Hedskold forlater styretZEPRO DANMARK A/SGustav Erik Orjan Hedskold forlater styret for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 1993Bjorn Danald Englundh forlater styretZEPRO DANMARK A/SBjorn Danald Englundh forlater styret for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1991Flere forlater styretZEPRO DANMARK A/S2 medlemmer forlater styret for ZEPRO DANMARK A/S. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 1991Flere forlater styretZEPRO DANMARK A/S3 medlemmer forlater styret for ZEPRO DANMARK A/S. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 1989Randi Bach Poulsen forlater ledelsenZEPRO DANMARK A/SRandi Bach Poulsen forlater ledelsen for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 10 måneder. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 1989Bengt Erik Mostrom forlater styretZEPRO DANMARK A/SBengt Erik Mostrom forlater styret for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 7 måneder. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1989Poul Brincker forlater styretZEPRO DANMARK A/SPoul Brincker forlater styret for ZEPRO DANMARK A/S etter en periode på 6 måneder. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1988Bjarne Jepsen forlater styretA/S HYDRO-LIFTBjarne Jepsen forlater styret for A/S HYDRO-LIFT etter en periode på 25 år.Se mere
22. desember 1988Bjarne Jepsen forlater ledelsenA/S HYDRO-LIFTBjarne Jepsen forlater ledelsen for A/S HYDRO-LIFT etter en periode på 25 år.Se mere
25. oktober 1988Nytt navn: ZEPRO DANMARK A/SASX 13842 A/SASX 13842 A/S skifter navn til ZEPRO DANMARK A/S. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 1988Flere forlater styretASX 13842 A/S3 medlemmer forlater styret for ASX 13842 A/S. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 1988Victor Christoffersen forlater ledelsenASX 13842 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for ASX 13842 A/S etter en periode på 4 måneder. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1988StiftelseASX 13842 A/SASX 13842 A/S stiftes i bransjen engroshandel med biler mv. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1963StiftelseA/S HYDRO-LIFTA/S HYDRO-LIFT stiftes i 1963. Bjarne Jepsen er medlem af ledelsen.Se mere