7. juniOverskudd på DKK 1,1 mio.JUUL ANDERSEN ApSJUUL ANDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 609.268 NYHOLMSVEJ 11 ApSNYHOLMSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. maiEndring i eierkretsenMEFA NORDIC A/SBjarne Juul Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av MEFA NORDIC A/S.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 859.031 MEFA NORDIC A/SMEFA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Flere forlater styretMEFA NORDIC A/S2 medlemmer forlater styret for MEFA NORDIC A/S. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Endring i eierkretsenMEFA NORDIC A/SUlrik Juul Andersen registrert som reell eier av MEFA NORDIC A/S. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 559.117 MEFA NORDIC A/SMEFA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 483.462 NYHOLMSVEJ 11 ApSNYHOLMSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 757.294 JUUL ANDERSEN ApSJUUL ANDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023Susanne Kristensen blir med i styretMEFA NORDIC A/SSusanne Kristensen blir med i styret for MEFA NORDIC A/S. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 605.169 NYHOLMSVEJ 11 ApSNYHOLMSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.MEFA NORDIC A/SMEFA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.JUUL ANDERSEN ApSJUUL ANDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 564.029 NYHOLMSVEJ 11 ApSNYHOLMSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.JUUL ANDERSEN ApSJUUL ANDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.MEFA NORDIC A/SMEFA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberJUUL ANDERSEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.NYHOLMSVEJ 11 ApSNYHOLMSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 709.935 MEFA NORDIC A/SMEFA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 3,5 mio.JUUL ANDERSEN ApSJUUL ANDERSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Juul Andersen er medlem af ledelsen.Se mere