10. aprilBjarne Mahler Schou forlater ledelsenMODUS 2 ApSBjarne Mahler Schou forlater ledelsen for MODUS 2 ApS etter en periode på 21 år.Se mere
10. aprilNy status UNDER KONKURSMODUS 2 ApSTidligere status: Normal. Bjarne Mahler Schou eier 100% av virksomheten.Se mere
6. januarOverskudd på DKK 0 ECORESTORATION ApSECORESTORATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
6. januarOverskudd på DKK 0 MODUS 2 ApSMODUS 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 0 MODUS 2 ApSMODUS 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 0 ECORESTORATION ApSECORESTORATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022Endring i eierkretsenCEBIO ApSBjarne Mahler Schou er ikke lenger registrert som reell eier av CEBIO ApS.Se mere
16. mars 2022Ny status UNDER KONKURSCEBIO ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bjarne Mahler Schou eier 99,5% av virksomheten.Se mere
17. januar 2022Bjarne Mahler Schou forlater ledelsenCEBIO ApSBjarne Mahler Schou forlater ledelsen for CEBIO ApS etter en periode på 9 år.Se mere
17. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCEBIO ApSTidligere status: Normal. Bjarne Mahler Schou eier 99,5% av virksomheten.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 0 ECORESTORATION ApSECORESTORATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 0 MODUS 2 ApSMODUS 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CEBIO ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 0 ECORESTORATION ApSECORESTORATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 0 CEBIO ApSCEBIO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 0 MODUS 2 ApSMODUS 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2020Nytt navn: ECORESTORATION ApSECOPLUS ApSECOPLUS ApS skifter navn til ECORESTORATION ApS. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020AdresseendringECOPLUS ApSECOPLUS ApS flytter fra Valby til Odense M. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2020Bjarne Mahler Schou blir med i ledelsenECOPLUS ApSBjarne Mahler Schou erstatter Ole Bennith i ledelsen for ECOPLUS ApS etter en periode på 8 år.Se mere
1. mars 2020Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseECOPLUS ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Bjarne Mahler Schou er medlem af ledelsen.Se mere