5. desember 2012Bjarne Mikkelsen forlater styretPHOTO TEAM BUSGADEN A/SBjarne Mikkelsen forlater styret for PHOTO TEAM BUSGADEN A/S etter en periode på 8 år.Se mere
5. desember 2012Bjarne Mikkelsen forlater ledelsenFUGLEBAKKEN HOLDING ApSBjarne Mikkelsen forlater ledelsen for FUGLEBAKKEN HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
5. desember 2012Bjarne Mikkelsen forlater ledelsenPHOTO TEAM BUSGADEN A/SBjarne Mikkelsen forlater ledelsen for PHOTO TEAM BUSGADEN A/S etter en periode på 8 år.Se mere
5. september 2012Bjarne Mikkelsen forlater ledelsenPHOTOCARE ÅRHUS ApSBjarne Mikkelsen forlater ledelsen for PHOTOCARE ÅRHUS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. august 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPHOTOCARE ÅRHUS ApSTidligere status: Normal. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2012Ny status UNDER KONKURSPHOTO TEAM BUSGADEN A/STidligere status: Normal. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2012Ny status UNDER KONKURSFUGLEBAKKEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2012Ny status NORMALPHOTOCARE ÅRHUS ApSTidligere status: Under rekonstruktion. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2012AdresseendringFUGLEBAKKEN HOLDING ApSFUGLEBAKKEN HOLDING ApS flytter fra Langå til Aarhus C. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2011Ny status UNDER REKONSTRUKTIONPHOTOCARE ÅRHUS ApSTidligere status: Normal. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortPHOTO TEAM BUSGADEN A/SPHOTO TEAM BUSGADEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortFUGLEBAKKEN HOLDING ApSFUGLEBAKKEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortPHOTOCARE ÅRHUS ApSPHOTOCARE ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. september 2010. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortPHOTO TEAM BUSGADEN A/SPHOTO TEAM BUSGADEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortFUGLEBAKKEN HOLDING ApSFUGLEBAKKEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2010Erstatning i styretPHOTO TEAM BUSGADEN A/S4 endringer i styret for PHOTO TEAM BUSGADEN A/S. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2009StiftelsePHOTOCARE ÅRHUS ApSPHOTOCARE ÅRHUS ApS stiftes i bransjen fotoforretninger. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortPHOTO TEAM BUSGADEN A/SPHOTO TEAM BUSGADEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortFUGLEBAKKEN HOLDING ApSFUGLEBAKKEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2009Martin Broesbøl blir med i styretPHOTO TEAM BUSGADEN A/SMartin Broesbøl erstatter Hans-Henrik Guldbech Pedersen i styret for PHOTO TEAM BUSGADEN A/S etter en periode på 3 år. Bjarne Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere