27. juniOverskudd på DKK 9,9 mio.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniAntónio Amorim blir ny styrelederTIMBERMAN DENMARK A/SAntónio Amorim erstatter Fernando Alberto Mesquita De Melo som styreleder hos TIMBERMAN DENMARK A/S etter en periode på 6 år. Bjarne Mousten Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 31 mio.TIMBERMAN DENMARK A/STIMBERMAN DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Mousten Pedersen er medlem av styret.Se mere
17. august 2023AdresseendringBJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Hadsund. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 27 mio.TIMBERMAN DENMARK A/STIMBERMAN DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Mousten Pedersen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 3,7 mio.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 24 mio.TIMBERMAN DENMARK A/STIMBERMAN DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Mousten Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 4,5 mio.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 2,3 mio.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2021Overskudd på DKK 16 mio.TIMBERMAN DENMARK A/STIMBERMAN DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Mousten Pedersen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2020Overskudd på DKK 10 mio.TIMBERMAN DENMARK A/STIMBERMAN DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Mousten Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. april 2020Overskudd på DKK 3,4 mio.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2020Ansgar Aloisius Igelbrink forlater styretTIMBERMAN DENMARK A/SAnsgar Aloisius Igelbrink forlater styret for TIMBERMAN DENMARK A/S etter en periode på 5 måneder. Bjarne Mousten Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 2019Erstatning i styretTIMBERMAN DENMARK A/S3 endringer i styret for TIMBERMAN DENMARK A/S. Bjarne Mousten Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 7,4 mio.TIMBERMAN DENMARK A/STIMBERMAN DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bjarne Mousten Pedersen er medlem av styret.Se mere
9. april 2019Bjarne Mousten Pedersen forlater ledelsenKB HOLDING, HADSUND ApSBjarne Mousten Pedersen forlater ledelsen for KB HOLDING, HADSUND ApS etter en periode på 8 år.Se mere
9. april 2019Endring i eierkretsenKB HOLDING, HADSUND ApSBjarne Mousten Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av KB HOLDING, HADSUND ApS.Se mere
22. februar 2019Overskudd på DKK 6,5 mio.BJARNE MOUSTEN HOLDING ApSBJARNE MOUSTEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bjarne Mousten Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2019Mogens Albæk Fisker blir med i styretTIMBERMAN DENMARK A/SMogens Albæk Fisker blir med i styret for TIMBERMAN DENMARK A/S. Bjarne Mousten Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere