26. april 2022Bjarne Mølhede forlater ledelsenMØLHEDE IKAST HOLDING ApSBjarne Mølhede forlater ledelsen for MØLHEDE IKAST HOLDING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
26. april 2022Endring i eierkretsenMØLHEDE IKAST HOLDING ApSBjarne Mølhede er ikke lenger registrert som reell eier av MØLHEDE IKAST HOLDING ApS.Se mere
20. april 2021Overskudd på DKK 21.084 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Overskudd på DKK 50.598 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2019Underskudd på DKK 23.672 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2018Overskudd på DKK 19.357 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2017Overskudd på DKK 15.323 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2016Overskudd på DKK 9.847 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2015Overskudd på DKK 8.662 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2014Overskudd på DKK 7.389 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2013Overskudd på DKK 31.918 MØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2012Bjarne Mølhede forlater styretDANBO MØBLER, IKAST A/SBjarne Mølhede forlater styret for DANBO MØBLER, IKAST A/S etter en periode på 4 år.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortMØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2012AdresseendringMØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS flytter til ny adresse i Ikast. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortDANBO MØBLER, IKAST A/SDANBO MØBLER, IKAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarne Mølhede er styreleder.Se mere
13. februar 2012Ny bransje: FormueforvaltningMØLHEDE IKAST HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortMØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANBO MØBLER, IKAST A/SDANBO MØBLER, IKAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjarne Mølhede er styreleder.Se mere
19. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortMØLHEDE IKAST HOLDING ApSMØLHEDE IKAST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjarne Mølhede er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANBO MØBLER, IKAST A/SDANBO MØBLER, IKAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjarne Mølhede er styreleder.Se mere